KRS 0000854167
NIP6452566329
REGON38673348500000
NazwaMAS TARTAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMAS TARTAK
Data rejestracji 10 sie 2020 (4 lata temu) 10 sie 2020
Data usunięcia 02 lip 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. WYZWOLENIA, 4D, PTAKOWICE, 42-674, PTAKOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4673Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0240Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #1624Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH #1629Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA #3109Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI #3240Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK #3291Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI #3299Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHALEKSANDRA ZBUTZKY
Prokurent
2023-05-19
2024-07-02
SAMOISTNA
MICHALINA PORĘBSKA
Beneficjent
MATEUSZ SCHWARZ
zgłaszający - członek zarządu
MATEUSZ SCHWARZ
Beneficjent
ADAM MICHAŁ SCHWARZ
Wspólnik
2020-08-10
2020-11-10
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ SCHWARZ
Wspólnik
2020-08-10
2023-05-19
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ
MICHALINA EWELINA PORĘBSKA
Wspólnik
2020-11-10
2023-05-19
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800,00 ZŁ
BOŻENA BARANOWSKA
Wspólnik
2023-05-19
2024-07-02
81 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.050,00 ZŁ
ANDRZEJ BARANOWSKI
Wspólnik
2023-05-19
2024-07-02
19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ
MICHALINA PORĘBSKA
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
MATEUSZ SCHWARZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
uprzywilejowanie prawa do dywidendy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MATEUSZ SCHWARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-10
2023-05-19
ANDRZEJ BARANOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2023-05-19
2024-01-05
ADAM MICHAŁ SCHWARZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-08-10
2020-11-10
2020-08-10
2023-05-19
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 3, ZBROSŁAWICE, 42-674, ZBROSŁAWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie