KRS 0000506406
NIP9562306950
REGON34156338300000
NazwaPOLSKIE REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPOLSKIE REZYDENCJE
Data rejestracji 15 kwi 2014 (10 lat temu) 15 kwi 2014
Data usunięcia 22 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. ŻOŁNIERZY I ARMII WOJSKA POLSKIEGO, 10, GDYNIA, 81-383, GDYNIA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 61000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email CONTACT@AQUARIUS-INVESTMENTS.EU
Dane podatkowe
NIP 9562306950
data rejestracji 01 maj 2014
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 gru 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIMICHAŁ PIOTR BIENIAS
Beneficjent
ADRIAN PIOTR KAJTEK
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR BIENIAS
reprezentant
ADRIAN PIOTR KAJTEK
reprezentant
MARIUSZ MATREJEK
Wspólnik
2014-04-15
2018-03-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
ANTONI TOMASZ WYSOCKI
Wspólnik
2014-04-15
2018-03-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
MATEUSZ MICHAŁ MISIORNY
Wspólnik
2014-06-11
2016-07-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
MAREK BOGDAN OSTROWSKI
Wspólnik
2014-06-11
2016-07-15
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
WALDEMAR ADAM SYCHOWSKI
Wspólnik
2014-06-11
2018-03-07
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500,00 ZŁ
ADRIAN PIOTR KAJTEK
Wspólnik
2014-06-11
2018-03-07
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6000,00 ZŁ
ADRIAN PIOTR KAJTEK
Likwidator
2018-06-26
2023-02-22
MICHAŁ PIOTR BIENIAS
Likwidator
2018-06-26
2023-02-22
MICHAŁ PIOTR BIENIAS
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ADRIAN PIOTR KAJTEK
Beneficjent
OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W SPÓŁCE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
KAROL SZCZEBLEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-15
2014-09-23
MAŁGORZATA OSUCH
PREZES
2014-09-23
2016-07-15
MIKOŁAJ ROSZAK
PREZES ZARZĄDU
2016-07-15
2018-03-07
WALDEMAR ADAM SYCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2018-06-26
ADRIAN PIOTR KAJTEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2018-06-26
MICHAŁ PIOTR BIENIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2018-03-07
2018-06-26
2014-04-15
2018-06-26
POLSKIE REZYDENCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-04-15
2018-03-07
BYDGOSKA, 10, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie