KRS 0000537228
NIP7262655639
REGON36046268700000
NazwaREC.BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaREC.BIO
Data rejestracji 31 gru 2014 (10 lat temu) 31 gru 2014
Data usunięcia 11 paź 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. OBORNICKA, 4, ŁÓDŹ, 91-042, ŁÓDŹ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 27400,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2733Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGOPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#2612Z PRODUKCJA SZKŁA PŁASKIEGO OBROBIONEGO I WYROBÓW ZE SZKŁA PŁASKIEGO #2651Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH #2790Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6120Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMICHAŁ PIOTR BIENIAS
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
PAWEŁ KAZIMIERZ BONIECKI
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
KRZYSZTOF WACŁAW DOBRYNIN
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
82 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.100,00 ZŁ
MICHAŁ ADAM RYDZ
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ
ARTUR RAFAŁ JANUSZ
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
MATEUSZ MAREK KRAIN
Wspólnik
2014-12-31
2018-10-11
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
KRZYSZTOF WACŁAW DOBRYNIN
Likwidator
2018-08-07
2018-10-11
MATEUSZ MAREK KRAIN
Likwidator
2018-08-07
2018-10-11
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
KRZYSZTOF WACŁAW DOBRYNIN
PREZES ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
ARTUR RAFAŁ JANUSZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
MICHAŁ PIOTR BIENIAS
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
GANNA IWANCZENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
MATEUSZ MAREK KRAIN
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
MICHAŁ ADAM RYDZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
PAWEŁ KAZIMIERZ BONIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-12-31
2018-08-07
2014-12-31
2018-08-07
REC.BIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie