KRS 0000467679
NIP9512368736
REGON14674879700000
NazwaGLOBAL INVESTOR PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGLOBAL INVESTOR PLATFORM
Data rejestracji 28 cze 2013 (11 lat temu) 28 cze 2013
Data usunięcia 23 gru 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KLIMCZAKA, 22 E, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9512368736
data rejestracji 16 gru 2016
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 31 mar 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8230 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAMIKOŁAJ ROSZAK
Beneficjent
MARIUSZ MATREJEK
reprezentant
MARIUSZ MATREJEK
Beneficjent
MIKOŁAJ ROSZAK
Wspólnik
2016-12-02
2022-12-23
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1650 ZŁ
ANTONI TOMASZ WYSOCKI
Wspólnik
2013-06-28
2016-12-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
MARIUSZ MATREJEK
Wspólnik
2013-06-28
2022-12-23
67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3350 ZŁ
MARIUSZ MATREJEK
Likwidator
2020-11-04
2022-12-23
MIKOŁAJ ROSZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
MARIUSZ MATREJEK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MARIUSZ MATREJEK
PREZES ZARZĄDU
2013-06-28
2020-11-04
ANTONI TOMASZ WYSOCKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-06-28
2016-12-02
2013-06-28
2020-11-04
GLOBAL INVESTOR PLATFORM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie