KRS 0000506388
NIP7792421234
REGON30270309600000
NazwaSAXOVENT POLAND HOLDING IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAXOVENT POLAND HOLDING IV
Data rejestracji 16 kwi 2014 (10 lat temu) 16 kwi 2014
Data usunięcia 11 mar 2021 11 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMIENISTA, 62, POZNAŃ, 60-289, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAMARCIN MACIEJ GŁADYŚ
reprezentant
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
1968-05-11
CP ACHTE BETEILIGUNGS-GMBH
Wspólnik
2014-04-16
2021-03-11
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
Likwidator
2019-02-04
2021-03-11
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
CARSTEN PAATSCH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CP ACHTE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ACHTE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - SAXOVENT POLAND HOLDING IV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
CARSTEN PAATSCH JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI CP ACHTE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ACHTE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - SAXOVENT POLAND HOLDING IV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
SEBASTIAN PAWEŁ KOCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-04-16
2015-11-23
MARCIN GŁADYŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-11-23
2019-02-04
2014-04-16
2019-02-04
SAXOVENT POLAND HOLDING IV SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie