KRS 0000350611
NIP1070015935
REGON14232776800000
NazwaSAXOVENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSAXOVENT ENERGY
Data rejestracji 05 mar 2010 (15 lat temu) 05 mar 2010
Data usunięcia 03 lut 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMIENISTA, 62, POZNAŃ, 60-289, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 1070015935
data rejestracji 05 mar 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMARCIN MACIEJ GŁADYŚ
reprezentant
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
1968-05-11
Wspólnik
2010-03-05
2010-08-12
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
14155637200000
CP ERSTE BETEILIGUNGS - GMBH
Wspólnik
2010-08-12
2011-06-01
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
CP ZWEITE BETEILIGUNGS - GMBH
Wspólnik
2011-06-01
2022-02-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5 000 ZŁOTYCH
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
Likwidator
2019-02-01
2022-02-03
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
CARSTEN PAATSCH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - SAXOVENT ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
CARSTEN PAATSCH JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - SAXOVENT ENERGY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE
HENRYK JERZY ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-03-05
2010-08-12
SEBASTIAN PAWEŁ KOCHALSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-12-20
2016-03-24
MARCIN GŁADYŚ
PREZES ZARZĄDU
2016-03-24
2016-06-01
CARSTEN PAATSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-08-12
2011-10-12
HENRYK ZIMMERMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-10-12
2012-02-24
MARCIN GŁADYŚ
CZŁONEK ZARZĄDU
2016-06-01
2019-02-01
2010-03-05
2011-12-20
STILLWATER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-12-20
2012-01-23
NOTUS ENERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-01-23
2019-02-01
SAXOVENT ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-03-05
2010-08-12
WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 43, WARSZAWA, 00-347, WARSZAWA, POLSKA
2010-08-12
2012-02-24
AL. ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
2012-02-24
2013-10-22
DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie