KRS 0000370295
NIP6991945643
REGON30160940300000
NazwaALTUS 2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaALTUS 2 POLSKA
Data rejestracji 01 gru 2010 (14 lat temu) 01 gru 2010
Data usunięcia 18 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PROMIENISTA, 62, POZNAŃ, 60-289, POZNAŃ, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6991945643
data rejestracji 01 lis 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 30 sie 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANEMARCIN MACIEJ GŁADYŚ
reprezentant
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
Beneficjent
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
1968-05-11
Wspólnik
2010-12-01
2012-09-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
22058070200000
Wspólnik
2012-09-14
2021-02-18
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
14242673700000
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
Likwidator
2019-03-06
2021-02-18
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
Beneficjent
MARCIN GŁADYŚ JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - ALTUS 2 POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
CARSTEN HELMUT PAATSCH
Beneficjent
CARSTEN PAATSCH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - ALTUS 2 POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI.
CARSTEN PAATSCH JEST JEDYNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH. SPÓŁKA CP ZWEITE BETEILIGUNGS-GMBH POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPÓŁKA SAXOVENT DEVELOPMENT SP. Z O.O. POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZANEJ - ALTUS 2 POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
BEATA MARIA KOKOSCHKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-01
2012-09-14
GERHARD HAUẞMANN
CZŁONEK ZARZĄDU
2010-12-01
2013-06-26
SEBASTIAN PAWEŁ KOCHALSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-09-14
2015-12-21
MARCIN MACIEJ GŁADYŚ
PREZES ZARZĄDU
2015-12-21
2019-03-06
2010-12-01
2019-03-06
ALTUS 2 POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-12-01
2011-06-20
ARMII KRAJOWEJ, 7, RAWICZ, 63-900, RAWICZ, POLSKA
2011-06-20
2012-12-01
17 STYCZNIA, 37, RAWICZ, 63-900, RAWICZ, POLSKA
2012-12-01
2013-10-02
DZIADOSZAŃSKA, 10, POZNAŃ, 61-248, POZNAŃ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie