KRS 0000496841
NIP5213665855
REGON14709412200000
NazwaFNK INVEST SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaFNK INVEST
Data rejestracji 04 lut 2014 (11 lat temu) 04 lut 2014
Data usunięcia 16 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚMIAŁA, 26, WARSZAWA, 01-523, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6420Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAREK MIKUŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2020-05-20
2021-07-16
ADAM RAFAŁ SKIERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-02-04
2017-02-23
KAMIL ROBERT GROT
Członek Organu Nadzoru
2017-02-23
2020-05-20
GRAŻYNA MIKUŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-04
2021-07-16
NATALIA WANDA MIKUŚKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2014-02-04
2021-07-16
KAMIL ROBERT GROT
Likwidator
2020-05-20
2021-07-16
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE PREZESOWI ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, WICEPREZESOWI ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAREK JÓZEF MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2014-02-04
2017-02-23
IWONA ZARUCKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-02-04
2017-02-23
KAMIL ROBERT GROT
CZŁONEK RADY NADZORCZEJ CZASOWO DELEGOWANY DO DNIA 21 KWIETNIA 2017 R. DO ZARZĄDU SPÓŁKI
2017-02-23
2020-05-20
2014-02-04
2017-02-23
GRUPA MARCPOL SPÓŁKA AKCYJNA
2017-02-23
2020-05-20
FNK INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
2014-02-04
2017-02-23
AL.WILANOWSKA, 365, WARSZAWA, 02-655, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie