KRS 0000799392
NIP5252798371
REGON38411619100000
NazwaCENTRUM HANDLOWE TRENY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCENTRUM HANDLOWE TRENY
Data rejestracji 13 sie 2019 (5 lat temu) 13 sie 2019
Data usunięcia 04 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TRENÓW, 51, LASKI, 05-080, LASKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 700000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCIKAMIL ROBERT GROT
Beneficjent
KAMIL ROBERT GROT
zgłaszający - członek zarządu
Wspólnik
2019-08-13
2020-11-04
2.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ
36434516800000
Wspólnik
2020-09-01
2020-11-04
11.900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 595.000 ZŁ
36532216900000
KAMIL ROBERT GROT
Beneficjent
WSPÓLNIK-KOMPLEMENTARIUSZ GROT SPÓŁKA KOMANDYTOWA POSIADAJĄCY WIĘKSZOŚCIOWY (99%) UDZIAŁ W TEJ SPÓŁCE, KTÓRA TO SPÓŁKA KOMANDYTOWA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM (85%) WE FRANKINVEST SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
NATALIA WANDA MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2019-08-13
2020-05-28
KAMIL ROBERT GROT
PREZES ZARZĄDU
2020-05-28
2020-11-04
2019-08-13
2020-05-28
UL. ŚMIAŁA, 26, WARSZAWA, 01-523, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie