KRS 0000369626
NIP5213583270
REGON14263421700000
NazwaRADMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRADMAX
Data rejestracji 03 lis 2010 (14 lat temu) 03 lis 2010
Data usunięcia 25 sie 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres AL. WILANOWSKA, 363, WARSZAWA, 02-665, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5213583270
data rejestracji 28 paź 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 25 sie 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #7830Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJMAREK MIKUŚKIEWICZ
Wspólnik
2010-11-03
2017-10-24
910 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45 500 ZŁ
MAREK JÓZEF MIKUŚKIEWICZ
Wspólnik
2017-10-24
2020-08-25
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁ
ADAM MIKUŚKIEWICZ
Likwidator
2019-10-22
2020-08-25
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM
STANISŁAW ANTONI FILIPEK
PREZES ZARZĄDU
2010-11-03
2012-02-09
MAREK JÓZEF MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2012-02-09
2015-05-19
MAREK MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2015-05-19
2017-10-12
TADEUSZ SOBCZAK
PREZES ZARZĄDU
2018-01-22
2018-06-27
MAREK JÓZEF MIKUŚKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2018-06-27
2018-11-29
2010-11-03
2012-04-30
CENTRUM OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-04-30
2015-05-19
MARCPOL I SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2015-05-19
2019-10-22
RADMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie