KRS 0000490321
NIP7343523008
REGON12300225100000
Nazwa"STUDIO 7S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Krótka nazwaSTUDIO 7S SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 11 gru 2013 (11 lat temu) 11 gru 2013
Data usunięcia 18 cze 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Adres UL. CZARNOWIEJSKA, 6, KRAKÓW, 31-126, KRAKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 12500,00 PLN
Wartość nominalna akcji1,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji50000
Dane podatkowe
NIP 7343523008
data rejestracji 23 sty 2015
status Czynny
61116022020000000273605860
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67124010371111001062534179
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
87124010371978001062534313
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
92124010371787001062534267
PEKAO I Oddział w Warszawie
pl. Bankowy 2 00-095 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6491Z LEASING FINANSOWY #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7312A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI #7312B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCHMAŁGORZATA MARIA MICHALSKA
Beneficjent
EWA TERESA MROZOWICZ
zgłaszający - członek zarządu
MAŁGORZATA MARIA MICHALSKA
Prokurent
2015-01-23
2015-06-18
PROKURA SAMOISTNA
FILIP EUGENIUSZ FEDOROWICZ
Prokurent
2015-01-23
2015-06-18
PROKURA SAMOISTNA
MAŁGORZATA MARIA MICHALSKA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
2013-12-11
2015-01-23
"FILAR SŁOWACJA STANISŁAW KWIECIEŃ" SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
2013-12-11
2015-01-23
NAŚCISZOWSKA, 30, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie