KRS 0000490277
NIP6793097108
REGON12300209600000
NazwaH&B PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaH&B PHARMA
Data rejestracji 12 gru 2013 (11 lat temu) 12 gru 2013
Data usunięcia 08 maj 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Dane kontaktowe
Email BIURO@HBPHARMA.EU
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJADAM SATURNIN ŻARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2014-11-20
KRZYSZTOF RYTEL
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2015-09-17
ADAM SATURNIN ŻARNOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-17
2019-05-08
INGA WOJDYŁA
Członek Organu Nadzoru
2015-09-17
2019-05-08
MACIEJ ANDRZEJ KARWIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2015-09-17
2019-05-08
RAFAŁ JÓZEF PIETRUSA
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2014-11-20
KRZYSZTOF WŁADYSŁAW BIELAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2015-09-17
ADAM KLIŚ
Członek Organu Nadzoru
2014-11-20
2015-09-17
JACEK TOMASZ DENKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-12
2014-11-20
WOJCIECH MARCZAK
Kurator
2017-06-29
2019-05-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU ALBO SAMOISTNY PROKURENT
EWA MARIA KRUCZEK DENKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-12-12
2014-11-20
RAFAŁ JAN ŻARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-12
2014-11-20
ADAM SATURNIN ŻARNOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-20
2015-09-17
JACEK TOMASZ DENKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-11-20
2015-09-17
JACEK JULIAN PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-09-17
2017-06-14
RAFAŁ JÓZEF PIETRUSA
WICEPREZES ZARZĄDU
2015-09-17
2016-01-13
2013-12-12
2014-11-20
PRZY KUŹNI, 1A, KRAKÓW, 30-689, KRAKÓW, POLSKA
2014-11-20
2016-01-13
CZĘSTOCHOWSKA, 61, MODLNICA, 32-085, MODLNICA, POLSKA
2016-01-13
2017-02-14
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 18, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie