KRS 0000490127
NIP9691608877
REGON24343503700000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW RZEPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW RZEPAK
Data rejestracji 09 gru 2013 (11 lat temu) 09 gru 2013
Data usunięcia 17 sty 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁABĘDZKA, 54, ŁANY WIELKIE, 44-153, SOŚNICOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691608877
data rejestracji 12 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 17 sty 2023
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0163Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWŁADYSŁAW BUTOR
Beneficjent
WŁADYSŁAW BUTOR
reprezentant
WŁADYSŁAW BUTOR
Wspólnik
2013-12-09
2023-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
BOŻENA GABRIELA BUTOR FLESZAR
Wspólnik
2013-12-09
2023-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
MATEUSZ MICHAŁ FLESZAR
Wspólnik
2013-12-09
2023-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
Wspólnik
2013-12-09
2023-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
24096114000000
Wspólnik
2013-12-09
2023-01-17
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ
24089869900000
WŁADYSŁAW BUTOR
Likwidator
2020-12-09
2023-01-17
WŁADYSŁAW BUTOR
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - LIKWIDATOR
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRYSTYNA HELENA BUTOR
PREZES ZARZĄDU
2013-12-09
2020-12-09
BOŻENA GABRIELA BUTOR FLESZAR
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-09
2020-12-09
2013-12-09
2020-12-09
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RZEPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2020-12-09
2021-03-16
GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH RZEPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie