KRS 0000311949
NIP9691533139
REGON24102224200000
NazwaGRUPA PRODUCENTÓW "KAL-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA PRODUCENTÓW "KAL-MAT"
Data rejestracji 10 wrz 2008 (16 lat temu) 10 wrz 2008
Data usunięcia 15 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁABĘDZKA, 54, ŁANY WIELKIE, 44-153, ŁANY WIELKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691533139
data rejestracji 10 paź 2008
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 18 gru 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #1041Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH #1061Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓWWŁADYSŁAW BUTOR
Beneficjent
WŁADYSŁAW BUTOR
reprezentant
Wspólnik
2008-09-10
2021-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
24096114000000
Wspólnik
2008-09-10
2011-12-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
24089869900000
WŁADYSŁAW BUTOR
Wspólnik
2008-09-10
2021-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
ELEONORA LISZKA
Wspólnik
2008-09-10
2013-07-23
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
BOŻENA GABRIELA BUTOR FLESZAR
Wspólnik
2008-09-10
2021-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00;-ZŁ
MATEUSZ FLESZAR
Wspólnik
2011-12-09
2021-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
IZABELA LISZKA GLAGLA
Wspólnik
2013-07-23
2015-09-09
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
Wspólnik
2015-09-09
2021-04-15
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000,00 ZŁ
24089869900000
WŁADYSŁAW BUTOR
Likwidator
2020-07-27
2021-04-15
WŁADYSŁAW BUTOR
Beneficjent
OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
BOŻENA GABRIELA BUTOR FLESZAR
PREZES ZARZĄDU
2008-09-10
2020-07-27
WŁADYSŁAW BUTOR
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-09-10
2020-07-27
2008-09-10
2020-07-27
GRUPA PRODUCENTÓW "KAL-MAT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie