KRS 0000392526
NIP9691597990
REGON24261710900000
NazwaGRUPA MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGRUPA MLEKO
Data rejestracji 29 lip 2011 (13 lat temu) 29 lip 2011
Data usunięcia 06 mar 2020 06 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŁABĘDZKA, 54, ŁANY WIELKIE, 44-153, SOŚNICOWICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9691597990
data rejestracji 01 gru 2011
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 gru 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4633Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #0141Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO #0142Z USŁUGI INWESTYCYJNE W ZAKRESIE BUDOWY I URUCHAMIANIA PRODUKCJI DLA POTRZEB ROLNICTWA I OGRODNICTWA #0150Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA) #0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #1091Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH #7120A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCIBOŻENA BUTOR FLESZAR
Wspólnik
2011-07-29
2020-03-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ.
WŁADYSŁAW BUTOR
Wspólnik
2011-07-29
2020-03-06
80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000,00 ZŁ.
KAROL RUSIN
Wspólnik
2011-07-29
2014-11-14
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ.
DARIUSZ LIPOK
Wspólnik
2011-07-29
2018-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ.
PIOTR WUZIK
Wspólnik
2011-07-29
2018-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00 ZŁ.
MATEUSZ FLESZAR
Wspólnik
2012-12-11
2020-03-06
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.000,00;-ZŁ
TERESA BARWIAK
Wspólnik
2014-11-14
2018-11-22
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00;-ZŁ
BOŻENA BUTOR FLESZAR
Likwidator
2019-04-29
2020-03-06
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KAROL RUSIN
WICE PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2014-11-14
BOŻENA BUTOR FLESZAR
PREZES ZARZĄDU
2011-07-29
2019-04-29
2011-07-29
2018-11-22
GRUPA PRODUCENTÓW MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2018-11-22
2019-04-29
GRUPA MLEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2011-07-29
2012-12-11
ŁABĘDZKA, 54, ŁANY WIELKIE, 44-154, SOŚNICOWICE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie