KRS 0000488779
NIP6812056844
REGON12299794100000
NazwaPLASTIWELL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaPLASTIWELL
Data rejestracji 03 gru 2013 (11 lat temu) 03 gru 2013
Data usunięcia 14 gru 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres BURMISTRZA ANDRZEJA MARKA, 8, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 100000,00 PLN
Wartość nominalna akcji100,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji1000
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #2219Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW GUMOWYCH POZOSTAŁYCH #2221Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2223Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH #2229Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAFRANCO ZACCOMER
Członek Organu Nadzoru
2013-12-03
2015-05-11
CARMELINA SANCHEZ
Członek Organu Nadzoru
2013-12-03
2014-08-21
MARCIN ALBERT WYSOCKI
Członek Organu Nadzoru
2013-12-03
2014-08-21
KATARZYNA WYSOCKA
Członek Organu Nadzoru
2015-05-11
2017-12-14
JEROME RUBINSTEIN
Członek Organu Nadzoru
2014-08-21
2015-05-11
ROBERT KOWALSKI
Członek Organu Nadzoru
2014-08-21
2015-05-11
CLAUDE RANNOU
Członek Organu Nadzoru
2015-05-11
2017-12-14
GRZEGORZ ROMAŃCZYK
Członek Organu Nadzoru
2015-05-11
2017-12-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZAD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE
JEROME RUBINSTEIN
PREZES ZARZĄD
2013-12-03
2014-08-21
MARCIN ALBERT WYSOCKI
PREZES ZARZĄDU
2014-08-21
2017-12-14
2013-12-03
2017-12-14
SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-03
2017-12-14
PLASTIWELL SPÓŁKA AKCYJNA
2013-12-03
2017-12-14
BURMISTRZA ANDRZEJA MARKA, 8, MYŚLENICE, 32-400, MYŚLENICE, POLSKA
2015-05-11
2017-12-14
7010Z - DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
2015-05-11
2017-12-14
7021Z - STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
2015-05-11
2017-12-14
7022Z - POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2015-05-11
2017-12-14
2219Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY
2015-05-11
2017-12-14
2221Z - PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-05-11
2017-12-14
2223Z - PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-05-11
2017-12-14
2229Z - PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH
2015-05-11
2017-12-14
7112Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
2015-05-11
2017-12-14
7410Z - DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
2015-05-11
2017-12-14
7490Z - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie