KRS 0000486974
NIP7412126613
REGON28154746200000
NazwaWARDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaWARDROB
Data rejestracji 22 lis 2013 (11 lat temu) 22 lis 2013
Data usunięcia 08 lis 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 3B, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 70000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7412126613
data rejestracji 05 gru 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 08 lis 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHEWA REŃSKA-WITKOWSKA
Beneficjent
TOMASZ MARCHLEWSKI
reprezentant
JAROSŁAW TYTUS WOLNOWSKI
Wspólnik
2016-02-23
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
MIROSŁAW KAZIMIERZ KONTOWSKI
Wspólnik
2016-02-23
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
WŁADYSŁAW GRZEGORZ BIEŃKOWSKI
Wspólnik
2016-02-23
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
ZBIGNIEW MARCHLEWSKI
Wspólnik
2013-11-22
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
WALDEMAR PASIŃSKI
Wspólnik
2013-11-22
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
PAWEŁ JAN GARDZIEJEWSKI
Wspólnik
2013-11-22
2016-02-23
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
KAMIL PIOTR KOSECKI
Wspólnik
2013-11-22
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
TOMASZ MARCHLEWSKI
Wspólnik
2013-11-22
2021-11-08
20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ
EWA REŃSKA WITKOWSKA
Likwidator
2020-11-20
2021-11-08
EWA REŃSKA-WITKOWSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEDNOOSOBOWA REPREZENTACJA.
EWA REŃSKA WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-22
2020-11-20
TOMASZ MARCHLEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-22
2020-11-20
2013-11-22
2020-11-20
WARDROB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie