KRS 0000301510
NIP7412059495
REGON28028097900000
NazwaSPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW INDYKA "SAM-DRÓB" W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPRODUCENTÓW INDYKA "SAM-DRÓB"
Data rejestracji 14 mar 2008 (17 lat temu) 14 mar 2008
Data usunięcia 08 sty 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁDZIELNIA
Adres POLNA, 7, SAMBOROWO, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0162Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #4621Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT #4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4632Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA #7731Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCHEWA REŃSKA WITKOWSKA
Likwidator
2018-01-09
2019-01-08
JOLANTA KALENIK RYGALSKA
Likwidator
2018-01-09
2019-01-08
JOLANTA KALENIK
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2019-01-08
JOLANTA KALENIK RYGALSKA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2018-01-09
URSZULA MONIKA SUCHOCKA
Członek Organu Nadzoru
2008-03-14
2008-09-11
KRYSTIAN SNELA
Członek Organu Nadzoru
2008-09-11
2019-01-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
EWA REŃSKA WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2018-01-09
ŁUKASZ ANDRZEJ WOLF
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2018-01-09
JAROSŁAW LESZEK JANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2008-03-14
2018-01-09
2008-03-14
2018-01-09
SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW INDYKA "SAM-DRÓB"
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie