KRS 0000477772
NIP7412126547
REGON28154583600000
NazwaNASZ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNASZ DRÓB
Data rejestracji 13 lis 2013 (11 lat temu) 13 lis 2013
Data usunięcia 20 sty 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres JANA III SOBIESKIEGO, 3B, OSTRÓDA, 14-100, OSTRÓDA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 23800,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7412126547
data rejestracji 26 lis 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 sty 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #63 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ #58 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE WYDAWNICTW #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #90 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE ORGANIZACJI IMPREZ KULTURALNYCH I MASOWYCHEWA REŃSKA-WITKOWSKA
Beneficjent
JAROSŁAW LESZEK JANISZEWSKI
reprezentant
EWA KATARZYNA DUDZIŃSKA
Wspólnik
2013-11-13
2016-11-24
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁ
JAROSŁAW LESZEK JANISZEWSKI
Wspólnik
2013-11-13
2022-01-20
99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.950,00 ZŁ
WALDEMAR ANDRZEJ KALENIK
Wspólnik
2013-11-13
2016-11-24
13 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 650,00 ZŁ
JOLANTA KALENIK RYGALSKA
Wspólnik
2013-11-13
2022-01-20
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ
BARTOSZ RETKOWSKI
Wspólnik
2013-11-13
2018-09-14
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
PIOTR SIENKIEWICZ
Wspólnik
2013-11-13
2018-09-14
68 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.400,00 ZŁ
ŁUKASZ ANDRZEJ WOLF
Wspólnik
2013-11-13
2022-01-20
95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ
ŻANETA MARLENA GOTKOWSKA
Wspólnik
2016-11-24
2022-01-20
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ
SZYMON JAKUB WOLF
Wspólnik
2013-11-13
2022-01-20
94 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.700,00 ZŁ
EWA REŃSKA WITKOWSKA
Likwidator
2020-12-03
2022-01-20
EWA REŃSKA-WITKOWSKA
Beneficjent
PREZES ZARZĄDU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁKĘ SKŁADA KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.
EWA REŃSKA WITKOWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2020-12-03
ŁUKASZ ANDRZEJ WOLF
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2020-12-03
JAROSŁAW LESZEK JANISZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-13
2020-12-03
2013-11-13
2020-12-03
NASZ DRÓB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie