KRS 0000478414
NIP6492299136
REGON24338287800000
NazwaA.F.DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaA.F.DRAGON
Data rejestracji 30 wrz 2013 (11 lat temu) 30 wrz 2013
Data usunięcia 20 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ZARZECZE, 1C, PILICA, 42-436, PILICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 58000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6492299136
data rejestracji 11 paź 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 20 kwi 2021
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (21)
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #8121Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH #7732Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7712Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4331Z TYNKOWANIE #4334Z MALOWANIE I SZKLENIE #4339Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH #4391Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCHFRANCISZEK JÓZEF SMOK
Beneficjent
ARKADIUSZ JANECZKO
reprezentant
JAROSŁAW KRZYSZTOF NOWAK
Wspólnik
2013-09-30
2013-12-04
296 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 29.600,00 ZŁ
MAŁGORZATA KATARZYNA ŁYTEK
Wspólnik
2013-09-30
2013-12-04
145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.500,00 ZŁ
FRANCISZEK JÓZEF SMOK
Wspólnik
2013-09-30
2021-04-20
137 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 13.700,00 ZŁ
ARKADIUSZ JANECZKO
Likwidator
2020-04-03
2021-04-20
FRANCISZEK JÓZEF SMOK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
FRANCISZEK JÓZEF SMOK
PREZES ZARZĄDU
2013-09-30
2020-04-03
2013-09-30
2020-04-03
A.F.DRAGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie