KRS 0000477193
NIP5322046588
REGON14687344000000
NazwaMOJA FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMOJA FAMILIA
Data rejestracji 17 wrz 2013 (11 lat temu) 17 wrz 2013
Data usunięcia 21 lut 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 50, JÓZEFIN, 23-250, URZĘDÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#5813Z WYDAWANIE GAZET #5621Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #8559B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #8560Z KREOWANIE I WSPIERANIE PROGRAMÓW INFORMACYJNYCH I EDUKACYJNYCH, PROPAGUJĄCYCH W RÓŻNYCH KRĘGACH SPOŁECZNYCH IDEĘ WSPARCIA RODZIN, KTÓRYCH CZŁONKOWIE WYKAZUJĄ ZABURZENIA PSYCHICZNE, PSYCHOLOGICZNE I NEUROLOGICZNE O RÓŻNYM PODŁOŻU, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MIESZKAŃCÓW OŚRODKÓW WIEJSKICH. #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNABEATA PIECHOWSKA OLSZEWSKA
Wspólnik
2013-09-17
2018-11-08
48 UDZIAŁÓW, O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 100,- ZŁOTYCH KAŻDY UDZIAŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4800,- ZŁ.
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
Wspólnik
2018-11-08
2023-02-21
16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600 ZŁOTYCH
MAGDALENA MISIASZEK
Wspólnik
2018-11-08
2023-02-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁOTYCH
DARIUSZ PIOTR SUSZYŃSKI
Wspólnik
2018-11-08
2023-02-21
17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.700 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST TRZYOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE
BEATA PIECHOWSKA OLSZEWSKA
PREZES ZARZĄDU
2013-09-17
2018-11-08
MAGDALENA MISIASZEK
PREZES ZARZĄDU
2018-11-08
2023-02-21
2013-09-17
2018-11-08
PIWONIŃSKA, 59, SOBIENIE-JEZIORY, 08-443, SOBIENIE JEZIORY, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie