KRS 0000113540
NIP5291621783
REGON01607617200000
Nazwa"UTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaUTIL
Data rejestracji 21 maj 2002 (22 lata temu) 21 maj 2002
Data usunięcia 07 cze 2023 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PL.ZYGMUNTA STAREGO, 4, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 51000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (16)
#9000B UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #5211Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #5117 HANDE HURTOWY ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI I WYROBAMI TYTONIOWYMI #5112Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #158 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH #5153B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO #4521 ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE #6024A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI #3710 PRZETWARZANIE ODPADÓW METALOWYCH, WŁĄCZAJĄC ZŁOM #60 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY #4020A WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #4010A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #0141 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ #9000A WYWÓZ ŚMIECI I ODPADÓW #8042 POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANEARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
Beneficjent
TOMASZ PAWEŁ SĘK
Beneficjent
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
reprezentant
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ SĘK
reprezentant
TOMASZ PAWEŁ SĘK
Wspólnik
2002-05-21
2023-06-07
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
Wspólnik
2002-05-21
2023-06-07
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
Wspólnik
2002-05-21
2023-06-07
34 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000 ZŁ.
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
TOMASZ PAWEŁ SĘK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
NIE DOTYCZY
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
TOMASZ PAWEŁ SĘK
PREZES ZARZĄDU
2002-05-21
2023-06-07
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-21
2023-06-07
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-05-21
2023-06-07
2002-05-21
2023-06-07
4010A - PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ
2002-05-21
2023-06-07
9000B - UTYLIZACJA I NEUTRALIZACJA ODPADÓW
2002-05-21
2023-06-07
7414 - DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
2002-05-21
2023-06-07
5211Z - OBRÓT ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI I BEZALKOHOLOWYMI
2002-05-21
2023-06-07
5117 - ŚWIADCZENIE USŁUG AGENCYJNYCH I PRZEDSTAWICIELSKICH NA RZECZ PODMIOTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
2002-05-21
2023-06-07
5112Z - SKŁADOWANIE, OBRÓT HURTOWY I DETALICZNY ORAZ POŚREDNICTWO W HANDLU ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ, PALIWAMI STAŁYMI, CIEKŁYMI, GAZOWYMI
2002-05-21
2023-06-07
158 - PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH I SPOŻYWCZYCH
2002-05-21
2023-06-07
5153B - PRODUKCJA I OBRÓT ARTYKUŁAMI BUDOWLANYMI
2002-05-21
2023-06-07
9000B - PRZETWARZANIE SUROWCÓW WTÓRNYCH REKULTYWACJA
2002-05-21
2023-06-07
4521 - DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWO-USŁUGOWA W ZAKRESIE BUDOWNICTWA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ OBEJMUJĄCA PRZYGOTOWANIE I REALIZACJĘ INWESTYCJI BUDOWLANYCH
2002-05-21
2023-06-07
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2023-06-07
"UTIL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-05-21
2023-06-07
PL.ZYGMUNTA STAREGO, 4, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie