KRS 0000205078
NIP5291689574
REGON01568742000000
Nazwa"OGÓLNOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaOGÓLNOPOLSKI OŚRODEK KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
Data rejestracji 28 kwi 2004 (20 lat temu) 28 kwi 2004
Data usunięcia 22 lut 2018 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres -----, -----, GRODZISK MAZOWIECKI, -----, -----, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 52000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (24)
#8021A REALIZACJA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI W ZAKRESIE GIMNAZJALNEJ #8021B LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (PONADGIMNAZJALNE). #8022A SZKOŁY ZASADNICZE #8022B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE #8022C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA #8022D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) #8022E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE #8022F SZKOLNICTWO ZAWODOWE POZOSTAŁE #8022G DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA ZESPOŁÓW SZKÓŁ W ZAKRESIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO #8022H KOLEGIA NAUCZYCIELSKIE I NAUCZYCIELSKIE KOLEGIA JĘZYKÓW OBCYCH #8022I POZOSTAŁE SZKOŁY ZAWODOWE #8022J PLACÓWKI KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO DLA MŁODZIEŻY #8030A SZKOŁY WYŻSZE #8030B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE #8042A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH #8042B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #2211Z WYDAWANIE KSIĄŻEK #2212Z WYDAWANIE GAZET #2213Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH #2215Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #7412Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7440Z REKLAMAALEKSANDER TADEUSZ WALUS
Wspólnik
2004-04-28
2018-02-22
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13000 ZŁ
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
Wspólnik
2004-04-28
2012-05-25
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19500 ZŁ
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
Wspólnik
2004-04-28
2012-05-25
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19500 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
ALEKSANDER TADEUSZ WALUS
PREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2018-02-22
ARKADIUSZ PIOTR SIEŃKO
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2012-05-25
ARTUR PAWEŁ OLSZEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-04-28
2012-05-25
2004-04-28
2012-05-25
TRAUGUTTA, 40, GRODZISK MAZOWIECKI, 05-825, GRODZISK MAZOWIECKI, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie