KRS 0000475582
NIP5213654478
REGON14685523400000
NazwaHORTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHORTRANS
Data rejestracji 03 wrz 2013 (11 lat temu) 03 wrz 2013
Data usunięcia 05 paź 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GDAŃSK, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #0161Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ #1610Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #4613Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH #462 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓWMICHAŁ PAWEŁ HILLER
Wspólnik
2013-09-03
2015-05-06
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
GROMAR S.A.
Wspólnik
2015-05-06
2015-09-03
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
EWA IRENA PIEKARSKA
Wspólnik
2015-09-03
2017-01-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
MAREK JERZY MATUSZEWSKI
Wspólnik
2017-01-24
2019-05-20
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2019-05-20
2022-10-05
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
30154101300000
TOMASZ WOLNY DUNST
Kurator
2020-04-01
2022-10-05
MAREK BIERNACIK
Prokurent
2015-07-07
2016-03-14
SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MICHAŁ PAWEŁ HILLER
PREZES ZARZĄDU
2013-09-03
2015-05-06
EWA IRENA PIEKARSKA
PREZES ZARZĄDU
2015-09-03
2017-01-24
MAREK JERZY MATUSZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2017-01-24
2019-05-20
JAROSŁAW ANDRZEJ KAMROWSKI
PREZES ZARZĄDU
2019-05-20
2019-09-18
PEDRO CARRERA BONILLA
PREZES ZARZĄDU
2015-05-06
2015-09-03
2013-09-03
2013-12-10
DOMANIEWSKA, 37, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-10
2017-01-24
DOMANIEWSKA, 37 P.II, WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2017-01-24
2019-05-20
UL. SZAMOTULSKA, 26, POZNAŃ, 60-365, POZNAŃ, POLSKA
2019-05-20
2019-11-06
UL. WAŁY PIASTOWSKIE, 1, GDAŃSK, 80-855, GDAŃSK, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie