KRS 0000474091
NIP9552283727
REGON32081897400000
NazwaELMIX MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaELMIX MARINE
Data rejestracji 21 sie 2013 (11 lat temu) 21 sie 2013
Data usunięcia 22 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CHMIELEWSKIEGO, 22, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 500000,00 PLN
Dane kontaktowe
Email INFO@ELMIXMARINE.COM
Dane podatkowe
NIP 9552283727
data rejestracji 14 kwi 2010
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 02 cze 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3313Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH #2899Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3314Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH #3315Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI #4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH #4652Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #9511Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGOKRZYSZTOF HENRYK HOŁOWCZAK
Beneficjent
DAWID ROMAN BEDNARSKI
Beneficjent
PRZEMYSŁAW WARDYN
reprezentant
KRZYSZTOF HENRYK HOŁOWCZAK
Wspólnik
2013-08-21
2021-07-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ
ŁUKASZ KĘPSKI
Wspólnik
2013-08-21
2021-07-22
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000,00 ZŁ
MARCIN MAGDZIK
Wspólnik
2013-08-21
2021-07-22
34 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 85.000,00 ZŁ
DAWID ROMAN BEDNARSKI
Wspólnik
2013-08-21
2021-07-22
51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 127.500,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW WARDYN
Likwidator
2019-06-18
2021-07-22
ARTUR SEBASTIAN ŁOPUSZKO
Kurator
2017-06-28
2020-03-02
KRZYSZTOF HENRYK HOŁOWCZAK
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
DAWID ROMAN BEDNARSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ WARTOŚCI 80 TYS. ZŁ ORAZ DO SKŁADANIA W TYCH SPRAWACH PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
KRZYSZTOF HENRYK HOŁOWCZAK
PREZES ZARZĄDU
2013-08-21
2016-12-15
DAWID ROMAN BEDNARSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-08-21
2016-12-15
BARTŁOMIEJ ŁASTOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2015-04-14
ŁUKASZ KĘPSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2015-04-14
MARCIN MAGDZIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2015-04-14
PIOTR OŻGA
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-08-21
2015-04-14
2013-08-21
2019-06-18
ELMIX MARINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie