KRS 0000469529
NIP9522125343
REGON14676776000000
NazwaFR CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaFR CAPITAL
Data rejestracji 11 lip 2013 (11 lat temu) 11 lip 2013
Data usunięcia 21 lip 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WŁODARZEWSKA, 33, WARSZAWA, 02-384, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 15000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9522125343
data rejestracji 23 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 24 lut 2020
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6621 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #821 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ #8219Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA #8291Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAKRZYSZTOF ANDRZEJ CHOMICKI
Wspólnik
2013-07-11
2014-05-15
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 900,00 ZŁOTYCH
MACIEJ MILEWSKI
Wspólnik
2013-07-11
2014-05-15
144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 200,00 ZŁOTYCH
MICHAŁ PIOTR BORYCHOWSKI
Wspólnik
2013-07-11
2014-05-15
78 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 900,00 ZŁOTYCH
MARKET SENSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W ORGANIZACJI
Wspólnik
2014-05-15
2016-09-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15000 ZŁOTYCH
147182004
Wspólnik
2016-09-21
2020-07-21
300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ
14660936300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MACIEJ MILEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-07-11
2016-09-21
KRZYSZTOF ANDRZEJ CHOMICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-11
2016-09-21
MICHAŁ PIOTR BORYCHOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-07-11
2014-05-15
JAKUB IGOR ANANICZ
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-27
2020-07-21
ARKADIUSZ MACIEJ KLESZCZ
PREZES ZARZĄDU
2016-09-21
2017-03-27
TOMASZ SKUZA
PREZES ZARZĄDU
2017-03-27
2020-07-21
2013-07-11
2016-09-21
BIGR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-07-11
2014-11-27
ŚWIECKA, 24, WARSZAWA, 04-504, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie