KRS 0000073125
NIP9512031020
REGON01741820300000
NazwaODS GROUP BORYCHOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaODS GROUP BORYCHOWSKI I SPÓŁKA
Data rejestracji 14 gru 2001 (23 lata temu) 14 gru 2001
Data usunięcia 10 mar 2015 10 mar 2015
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres ST.KAZURY, 4, WARSZAWA, 02-795, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6312Z MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW #6202Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6209Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6399Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7021Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJMARTA MARIA BARAN
Wspólnik
2001-12-14
2003-02-11
MACIEJ MARCIN BARAN
Wspólnik
2001-12-14
2003-02-11
TOMASZ BARTŁOMIEJ BARAN
Wspólnik
2003-02-11
2007-01-08
AGNIESZKA MAŁGORZATA LIZON BARAN
Wspólnik
2003-02-11
2015-03-10
MAGDALENA MINTA
Wspólnik
2005-08-10
2007-01-08
MICHAŁ PIOTR BORYCHOWSKI
Wspólnik
2007-01-08
2015-03-10
AGNIESZKA MAŁGORZATA LIZON BARAN
Likwidator
2015-01-12
2015-03-10
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MARTA MARIA BARAN
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-14
2003-02-11
MACIEJ MARCIN BARAN
Członek Organu Reprezentacji
2001-12-14
2003-02-11
AGNIESZKA MAŁGORZATA LIZON BARAN
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-11
2015-01-12
MAGDALENA MINTA
Członek Organu Reprezentacji
2005-08-10
2007-01-08
MICHAŁ PIOTR BORYCHOWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2007-01-08
2015-01-12
TOMASZ BARTŁOMIEJ BARAN
Członek Organu Reprezentacji
2003-02-11
2007-01-08
2001-12-14
2007-01-08
OPENDESIGN - BARAN & SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2007-01-08
2015-01-12
ODS GROUP BORYCHOWSKI I SPÓŁKA SPÓŁKA JAWNA
2001-12-14
2003-02-11
LANCIEGO, 10F, WARSZAWA, 02-792, WARSZAWA, POLSKA
2003-02-11
2007-01-08
MOKOTOWSKA, 4/6, WARSZAWA, 00-641, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie