KRS 0000459615
NIP9512367398
REGON14668337100000
NazwaRWK INŻYNIEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI
Krótka nazwaRWK INŻYNIEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 17 maj 2013 (11 lat temu) 17 maj 2013
Data usunięcia 06 wrz 2022 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KAZACHSKA, 1, WARSZAWA, 02-999, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 9512367398
data rejestracji 19 lip 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 06 wrz 2022
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #7740Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIMJACEK WASILEWSKI
Beneficjent
JACEK WASILEWSKI
reprezentant
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
Beneficjent
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
reprezentant
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
reprezentant
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
Beneficjent
Wspólnik
2013-05-17
2022-09-06
14656210100000
MALWINA JUSTYNA WASILEWSKA
Wspólnik
2013-05-17
2016-07-19
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
Wspólnik
2013-05-17
2022-09-06
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
Wspólnik
2013-05-17
2022-09-06
KAMIL MARCIN WIECZOREK
Wspólnik
2013-05-17
2017-05-22
JACEK WASILEWSKI
Wspólnik
2016-07-19
2022-09-06
JOANNA RADZIKOWSKA
Wspólnik
2017-05-22
2018-01-24
Likwidator
2021-10-28
2022-09-06
14656210100000
JACEK WASILEWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. KOMPLEMENTARIUSZA REPREZENTUJE ZARZĄD. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI JACEK WASILEWSKI, MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA, MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI.
Członek Organu Reprezentacji
2013-05-17
2021-10-28
14656210100000
2013-05-17
2021-10-28
RWK INŻYNIEROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie