KRS 0000368991
NIP9512330343
REGON14264180300000
NazwaRELUGA, WASILEWSKI, KRZYWAŃSKI - INŻYNIEROWIE SPÓŁKA JAWNA
Krótka nazwaRELUGA, WASILEWSKI, KRZYWAŃSKI - INŻYNIEROWIE
Data rejestracji 27 paź 2010 (14 lat temu) 27 paź 2010
Data usunięcia 02 mar 2018 02 mar 2018
Forma prawnaSPÓŁKA JAWNA
Adres KAZACHSKA, 1, WARSZAWA, 02-999, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7111Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #7410Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJACEK WASILEWSKI
Wspólnik
2010-10-27
2013-01-10
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
Wspólnik
2010-10-27
2018-03-02
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
Wspólnik
2010-10-27
2018-03-02
MALWINA JUSTYNA WASILEWSKA
Wspólnik
2013-01-10
2016-06-02
KAMIL MARCIN WIECZOREK
Wspólnik
2013-01-10
2017-06-06
JACEK WASILEWSKI
Wspólnik
2016-06-02
2018-03-02
JOANNA RADZIKOWSKA
Wspólnik
2017-06-06
2018-03-02
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
MAŁGORZATA MAGDALENA RELUGA
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-27
2018-03-02
KAMIL MARCIN WIECZOREK
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-10
2017-06-06
JACEK WASILEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2016-06-02
2018-03-02
JACEK WASILEWSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-27
2013-01-10
MALWINA JUSTYNA WASILEWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2013-01-10
2016-06-02
JOANNA RADZIKOWSKA
Członek Organu Reprezentacji
2017-06-06
2018-03-02
MICHAŁ PIOTR KRZYWAŃSKI
Członek Organu Reprezentacji
2010-10-27
2018-03-02
2010-10-27
2011-01-12
PASAŻ URSYNOWSKI, 11, WARSZAWA, 02-784, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie