KRS 0000459029
NIP9731014381
REGON08112861300000
NazwaAZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaAZPOL
Data rejestracji 18 kwi 2013 (11 lat temu) 18 kwi 2013
Data usunięcia 09 lut 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MATEJKI, 19, ZIELONA GÓRA, 65-056, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA /ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W TYM ZAKRESIE/. #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #2013Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH #2014Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4612Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH #4676Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓWINESSA PIASECKA
Wspólnik
2013-04-18
2021-02-09
50 UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 2500,00 ZŁ
ABOLFAZL HOSSEINZADEH
Wspólnik
2013-04-18
2021-02-09
25 UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
RAHELEH SATTARI
Wspólnik
2013-04-18
2021-02-09
25 UDZIAŁY W WYSOKOŚCI 1250,00 ZŁ
ARTUR FRANCISZEK PIASECKI
Likwidator
2015-10-08
2021-02-09
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
ARTUR FRANCISZEK PIASECKI
PREZES
2013-04-18
2015-10-08
ABOLFAZL HOSSEINZADEH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-18
2015-10-08
RAHELEH SATTARI
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-18
2015-10-08
2013-04-18
2015-10-08
AZPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie