KRS 0000569589
NIP9731022707
REGON36215707200000
NazwaINTERPREMIUM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaINTERPREMIUM GROUP
Data rejestracji 31 lip 2015 (9 lat temu) 31 lip 2015
Data usunięcia 27 kwi 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. STANISŁAWA MONIUSZKI, 16, ZIELONA GÓRA, 65-409, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#45 BUDOWNICTWO #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWINESSA PIASECKA
Wspólnik
2015-07-31
2016-01-26
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
JULIA WIKTORIA PIASECKA
Wspólnik
2015-07-31
2015-10-05
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ
OLGA SHEVCHENKO
Wspólnik
2015-10-05
2021-04-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
OLEXIY SHEVCHENKO
Wspólnik
2015-10-05
2021-04-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
MARYNA POGONTSEVA
Wspólnik
2015-10-05
2021-04-27
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 600,00 ZŁ
VITALII POGONTSEV
Wspólnik
2015-10-05
2021-04-27
64 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3 200,00 ZŁ
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ARTUR FRANCISZEK PIASECKI
PREZES ZARZĄDU
2015-07-31
2016-01-26
OLGA SHEVCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-04-27
OLEXIY SHEVCHENKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-04-27
MARYNA POGONTSEVA
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-04-27
VITALII POGONTSEV
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-10-05
2021-04-27
2015-07-31
2016-01-26
UL. PLAC JANA MATEJKI, 19, ZIELONA GÓRA, 65-056, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie