KRS 0000415211
NIP9731008564
REGON08102962100000
NazwaINGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W UPADŁOŚCI"
Krótka nazwaINGRUPA ""
Data rejestracji 22 mar 2012 (12 lat temu) 22 mar 2012
Data usunięcia 03 kwi 2024 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PLAC MATEJKI, 19, ZIELONA GÓRA, 65-056, ZIELONA GÓRA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 9731008564
data rejestracji 01 mar 2012
status Zwolniony
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4623Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄTPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIU #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHSŁAWOMIR JAN MARONA
Beneficjent
IRENEUSZ RÓŻNICKI
Beneficjent
DOROTA ELŻBIETA RÓŻNICKA
Beneficjent
JULITA ANNA KOLASA-KUCZEK
Beneficjent
JULITA ANNA KOLASA-KUCZEK
zgłaszający - inny
EWA AGNIESZKA RÓŻNICKA
Wspólnik
2012-03-22
2024-04-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
IRENEUSZ RÓŻNICKI
Wspólnik
2012-03-22
2024-04-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
JOANNA MAGDALENA PLUTA
Wspólnik
2012-03-22
2024-04-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
DOROTA ELŻBIETA RÓŻNICKA
Wspólnik
2012-03-22
2024-04-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
Wspólnik
2012-03-22
2024-04-03
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.000,00 ZŁ
30202421900000
JULITA KOLASA KUCZEK
Powiernik
2021-06-08
2024-04-03
SŁAWOMIR JAN MARONA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
IRENEUSZ RÓŻNICKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
DOROTA ELŻBIETA RÓŻNICKA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU
JULITA ANNA KOLASA-KUCZEK
Beneficjent
SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 5.000,00 ZŁ (PIĘCIU TYSIĘCY ZŁ) - WYMAGA ZGODY CO NAJMNIEJ DWÓCH OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU SPÓŁKI. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM PRZEZ ZARZĄD LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
DOROTA ELŻBIETA RÓŻNICKA
PREZES ZARZĄDU
2012-03-22
2024-04-03
IRENEUSZ RÓŻNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-22
2024-04-03
SŁAWOMIR JAN MARONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-03-22
2024-04-03
2012-03-22
2021-06-08
INGRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie