KRS 0000307444
NIP9241855469
REGON08026271700000
NazwaEKOINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaEKOINDO
Data rejestracji 04 cze 2008 (16 lat temu) 04 cze 2008
Data usunięcia 16 gru 2016 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres IŁOWIAŃSKA, 7, GOZDNICA, 68-130, GOZDNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#0147Z CHÓW I HODOWLA DROBIUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (2)
#0111Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU #0119Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIEPAWEŁ RÓŻNICKI
Likwidator
2016-03-09
2016-12-16
SŁAWOMIR JAN MARONA
Likwidator
2016-03-09
2016-12-16
SŁAWOMIR JAN MARONA
Wspólnik
2008-06-04
2016-12-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
ALEKSANDRA MARONA
Wspólnik
2008-06-04
2014-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00; ZŁ
PAWEŁ RÓŻNICKI
Wspólnik
2008-06-04
2016-12-16
250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ
BOŻENA RÓŻNICKA
Wspólnik
2008-06-04
2014-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00; ZŁ
Wspólnik
2008-06-04
2014-10-07
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10000,00; ZŁ
08026324300000
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
DOROTA ELŻBIETA RÓŻNICKA
PREZES ZARZĄDU
2008-06-04
2016-03-09
MACIEJ SAMUEL ROSNER
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-04
2014-10-07
SŁAWOMIR JAN MARONA
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-06-04
2016-03-09
PAWEŁ RÓŻNICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-10-07
2016-03-09
2008-06-04
2016-03-09
EKOINDO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie