KRS 0000458738
NIP8871806443
REGON02214236100000
NazwaPARSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPARSON
Data rejestracji 17 maj 2013 (11 lat temu) 17 maj 2013
Data usunięcia 28 wrz 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 10A, JAWOREK, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4611Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4511Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE #4519Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI #4617Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4638Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7711Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK #7911 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH #4646 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCHROBERT SZWARC
Wspólnik
2015-10-22
2017-09-28
74 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3700,00 ZŁ (SŁOWNIE: TRZY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ JULIAN SZWARC
Wspólnik
2013-05-17
2015-10-22
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) ZŁOTYCH
TOMASZ RUDOLF SZWARC
Wspólnik
2013-05-17
2015-10-22
36 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.800 (JEDEN TYSIĄC OSIEMSET) ZŁOTYCH
RAFAŁ KAZIMIERZ SOSNOWSKI
Wspólnik
2013-05-17
2017-09-28
24 (DWADZIEŚCIA CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.200 (JEDEN TYSIĄC DWIEŚCIE) ZŁOTYCH
ROBERT SZWARC
Prokurent
2013-06-05
2015-10-22
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ RUDOLF SZWARC
Prokurent
2013-05-17
2015-10-22
PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA ZAWSZE ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
RAFAŁ KAZIMIERZ SOSNOWSKI
Likwidator
2015-10-22
2017-09-28
PAWEŁ JULIAN SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2015-10-22
MAŁGORZATA BRYGIDA SZWARC
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2015-10-22
BEATA KATARZYNA SOSNOWSKA
Członek Organu Nadzoru
2013-05-17
2015-10-22
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ALBO PROKURENT SAMOISTNY.
RAFAŁ KAZIMIERZ SOSNOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-05-17
2015-10-22
2013-05-17
2015-10-22
PARSON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie