KRS 0000021913
NIP8871257723
REGON89043876700000
Nazwa"R.S.-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaR.S.-TRADE
Data rejestracji 25 cze 2001 (23 lata temu) 25 cze 2001
Data usunięcia 24 mar 2020 24 mar 2020
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STOLEC, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (14)
#652 POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE #01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ #15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH #55 HOTELE I RESTAURACJE #51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI #50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #71 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #7414A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7414B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJROBERT SZWARC
Wspólnik
2001-06-25
2003-03-14
80 RÓWNYCH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,ZŁOTYCH (CZTERY TYSIĄCE ZŁOTYCH)
JOANNA DUCHIEWICZ
Wspólnik
2003-03-14
2006-03-22
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000,ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WITOLD DUCHIEWICZ
Wspólnik
2006-03-22
2020-03-24
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIEĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
HALINA KORZENIEWSKA
Prokurent
2005-07-20
2007-07-02
SAMOISTNA
DONATA ELŻBIETA CZACHOR
Prokurent
2005-07-20
2007-07-02
SAMOISTNA
WITOLD DUCHIEWICZ
Likwidator
2007-07-02
2008-11-12
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ICH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
ROBERT SZWARC
PREZES ZARZĄDU
2001-06-25
2003-03-14
JAN DOBROWOLSKI
PREZES ZARZĄDU
2003-03-14
2005-07-20
MARIAN LESZEK NAPIERAŁA
PREZES ZARZĄDU
2005-07-20
2006-08-16
2001-06-25
2007-07-02
"R.S.-TRADE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2001-06-25
2003-03-14
L. WARYŃSKIEGO, 18 B, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2003-03-14
2005-07-20
PRZEMYSŁOWA, 13, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
2005-07-20
2007-07-02
MIŃSKA, 38, WROCŁAW, 54-610, WROCŁAW, POLSKA
2007-07-02
2015-02-19
1/7, STOLEC, 57-200, ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie