KRS 0000457945
NIP5252552374
REGON14663157500000
NazwaCINTIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaCINTIA
Data rejestracji 12 kwi 2013 (11 lat temu) 12 kwi 2013
Data usunięcia 27 lis 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4619Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJUPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #72 INFORMATYKA #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWAWspólnik
2013-04-12
2013-07-25
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
13085558300000
HANH RZEPKA
Wspólnik
2013-07-25
2014-04-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
CONG UOC DIEM
Wspólnik
2014-04-14
2017-11-27
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
TOMASZ ZDZISŁAW SMOLIŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-04-12
2013-07-25
HANH RZEPKA
PREZES ZARZĄDU
2013-07-25
2014-04-14
CONG UOC DIEM
PREZES ZARZĄDU
2014-04-14
2017-11-27
2013-04-12
2013-07-25
AL. JEROZOLIMSKIE, 44, WARSZAWA, 00-024, WARSZAWA, POLSKA
2013-07-25
2013-12-12
ZŁOTA, 7, WARSZAWA, 00-019, WARSZAWA, POLSKA
2013-12-12
2017-02-06
AL. KEN, 36, WARSZAWA, 02-797, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie