KRS 0000380657
NIP1231242258
REGON14284600800000
NazwaMI-TRAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaMI-TRAN
Data rejestracji 11 mar 2011 (14 lat temu) 11 mar 2011
Data usunięcia 16 mar 2021 16 mar 2021
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres NADRZECZNA, 8, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4642Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#461 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE #464 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO #467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #469 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #471 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #475 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #477 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #493 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI #521 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓWHANG SOBALA
Wspólnik
2011-03-11
2017-01-24
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁ
CONG UOC DIEM
Wspólnik
2017-01-24
2021-03-16
1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY SAMODZIELNIE
HANG SOBALA
PREZES ZARZĄDU
2011-03-11
2014-02-11
VAN TUYEN NGUYEN
PREZES ZARZĄDU
2014-02-11
2017-01-24
CONG UOC DIEM
PREZES ZARZADU
2017-01-24
2021-03-16
2011-03-11
2013-09-06
ALEJA KRAKOWSKA, 129, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2013-09-06
2014-02-07
NADRZECZNA, 8, WÓLKA KOSOWSKA, 05-552, WÓLKA KOSOWSKA, POLSKA
2014-02-07
2017-01-24
-----, -----, WÓLKA KOSOWSKA, -----, -----, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie