KRS 0000452757
NIP6121851013
NazwaF&N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaF&N
Data rejestracji 27 lut 2013 (12 lat temu) 27 lut 2013
Data usunięcia 14 maj 2015 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres RZEŹNICZA, 32-33, WROCŁAW, 50-130, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
#2042Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH #2041Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH #4645Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #1722Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCHNÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH
Wspólnik
2013-02-27
2013-12-23
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET ZŁOTYCH)
FLAWA AG
Wspólnik
2013-02-27
2015-05-14
100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH).
BARBARA WAWRZYNIAK
Likwidator
2014-07-28
2015-05-14
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
ERNST MARKUS NÖLKEN
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2013-12-23
1969-07-24
NIKLAUS JOSEF KNÜSEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-02-27
2013-12-23
ANDREAS BAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2014-07-28
BRUNO HATT
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2014-07-28
NICOLAS HÄRTSCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-12-23
2014-07-28
2013-02-27
2014-07-28
F & N SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-02-27
2013-12-23
CHROBREGO, 29, NOWOGRODZIEC, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie