KRS 0000089083
NIP8971668609
REGON93272022400000
NazwaVERSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaVERSED
Data rejestracji 06 lut 2002 (23 lata temu) 06 lut 2002
Data usunięcia 13 lut 2017 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres KAZIMIERZA WIELKIEGO, 27, WROCŁAW, 50-077, WROCŁAW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#7210Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #7220Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #7230Z PRZETWARZANIE DANYCH #7240Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #7260Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄMAREON AG (SPÓŁKA AKCYJNA), Z SIEDZIBĄ W MOGUNCJI (MAINZ)
Wspólnik
2002-02-06
2003-02-07
100 (SŁOWNIE:STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00ZŁ (SŁOWNIE:PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PRZEMYSŁAW JAKUB SIEMION
Wspólnik
2006-12-05
2007-07-12
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ANDREAS ERICH BAUER
Wspólnik
2007-05-07
2007-07-12
28 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.000 ZŁ (CZTERNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
Wspólnik
2007-05-07
2007-07-12
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH)
02045221200000
PRZEMYSŁAW JAKUB SIEMION
Wspólnik
2009-03-18
2017-02-13
99 UDZIAŁOW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49500 ZŁ (CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
AAREON DEUTSCHLAND GMBH, Z SIEDZIBĄ W MOGUNCJI
Wspólnik
2003-02-07
2006-12-05
100 (SŁOWNIE: STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 (SŁOWNIE: PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH
MAGDALENA SZPIEK
Wspólnik
2006-12-05
2007-07-12
14 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.000 ZŁ (SIEDEM TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ELYSIO AG
Wspólnik
2007-07-12
2009-03-18
1.000 (TYSIĄC) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZISIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)
PRZEMYSŁAW SIEMION
Likwidator
2014-09-24
2017-02-13
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, W WYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ORAZ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZADU Z PROKURENTEM, W WYPADKU ZARZADU WIELOOSOBOWEGO.
ANDREAS BAUER
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-06
2006-11-14
PRZEMYSŁAW SIEMION
CZŁONEK ZARZADU
2002-02-06
2009-03-18
PRZEMYSŁAW SIEMION
PREZES ZARZĄDU
2009-03-18
2014-09-24
MAGDALENA SZPIEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-06
2009-03-18
ARNULF JOHANNES NOELDEKE
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-11-14
2006-12-05
2002-02-06
2006-12-05
"MAREON POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2006-12-05
2009-03-18
"ELYSIO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ
2009-03-18
2014-09-24
VERSED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2002-02-06
2009-03-18
PLAC SOLNY, 15, WROCŁAW, 50-062, WROCŁAW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie