KRS 0000452313
NIP5512616333
REGON12279757300000
NazwaANDRYCHOWSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaANDRYCHOWSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY
Data rejestracji 26 lut 2013 (12 lat temu) 26 lut 2013
Data usunięcia 26 sty 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BATOREGO, 24, ANDRYCHÓW, 34-120, ANDRYCHÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 5512616333
data rejestracji 01 maj 2013
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 9a pkt 1
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 11 lut 2019
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3317Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO #3812Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH #3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI #8129Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE #8130Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENIWspólnik
2013-02-26
2021-01-26
190 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 95 000 ZŁ
12017294600000
JOANNA KAŁANDYK
Likwidator
2020-02-18
2021-01-26
KRZYSZTOF SZYMAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-02-26
2021-01-26
PIOTR MARCIN TROJAK
Członek Organu Nadzoru
2013-02-26
2021-01-26
IRENA MARIA WIELICZKO
Członek Organu Nadzoru
2013-02-26
2021-01-26
TOMASZ ŻAK
Beneficjent
JOANNA KAŁANDYK
reprezentant
TOMASZ ŻAK
Beneficjent
WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI AZK SP. ZO.O. W 95% JEST SPÓŁKA ZGK SP. ZO.O., KTÓREJ WŁAŚCICIELEM W 100% JEST GMINA ANDRYCHÓW W IMIENIU, KTÓREJ OŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE ZARZĄDU MIENIEM KOMUNALNYM SKŁADA BURMISTRZ ( ART. 30 UST. 2 P. 3 U.S.G.).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
ADAM KŁODOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-02-26
2018-10-16
KRZYSZTOF JAN KAMIONKA
PREZES ZARZĄDU
2018-10-16
2020-02-18
2013-02-26
2017-10-17
"ANDRYCHOWSKI ZAKŁAD KOMUNALNY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2017-10-17
2020-02-18
ANDRYCHOWSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie