KRS 0000447675
NIP8371814020
REGON14651232700000
NazwaTYNKMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI
Krótka nazwaTYNKMAX
Data rejestracji 17 sty 2013 (12 lat temu) 17 sty 2013
Data usunięcia 07 lip 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres GÓRCZEWSKA, 224, WARSZAWA, 01-460, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4331Z TYNKOWANIEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (10)
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW #41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE #45 BUDOWNICTWO #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #8110Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWANIKOL ANNA MAŁASZEWSKA
Wspólnik
2013-01-17
2021-07-07
99 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50 ZŁOTYCH KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4950 ZŁ
DANUTA BŁACHNIO
Powiernik
2016-07-04
2021-07-07
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
SŁAWOMIR MARIUSZ MAŁASZEWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-17
2015-11-05
RYSZARD MALICKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-11-05
2021-07-07
2013-01-17
2016-07-04
TYNKMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-17
2014-06-25
NOWA, 2, SOCHACZEW, 96-500, SOCHACZEW, POLSKA
2014-06-25
2016-01-22
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 196 D, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie