KRS 0000447150
NIP6932174322
REGON02205486900000
NazwaBLANKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Krótka nazwaBLANKA.
Data rejestracji 10 sty 2013 (12 lat temu) 10 sty 2013
Data usunięcia 08 cze 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE #4615Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4649Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO #4675Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNEANDRZEJ RADOMSKI
Wspólnik
2013-01-10
2016-06-29
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
WALDEMAR AŁDAŚ
Wspólnik
2013-01-10
2016-05-09
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH)
PAWEŁ IRENEUSZ MEDWECKI
Wspólnik
2016-06-29
2021-06-08
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
ANDRZEJ RADOMSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2016-06-29
PAWEŁ IRENEUSZ MEDWECKI
PREZES ZARZĄDU
2016-06-29
2016-09-09
2013-01-10
2016-06-28
ABAK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2016-06-29
GŁOWACKIEGO, 11, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
2016-06-29
2017-11-30
UL. RYCERSKA, 24, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie