KRS 0000213762
NIP8942809177
REGON93301250600000
NazwaWEST PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaWEST PROJEKT
Data rejestracji 28 lip 2004 (20 lat temu) 28 lip 2004
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres LEGNICA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 100000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #429 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #711 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH #7410 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIAZBIGNIEW WALAS
Wspólnik
2004-07-28
2010-10-01
190 UDZIAŁÓW, ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 95.000 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH.
Wspólnik
2010-10-01
2013-11-21
200 (DWIEŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH
27224372000000
MALWINA AGNIESZKA GDULA
Wspólnik
2013-11-21
2020-11-02
200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH)
ZBIGNIEW PAWEŁ OCHAB
Prokurent
2004-07-28
2010-10-01
ŁĄCZNA, WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MARIAN KAZIMIERZ DROŃ
Prokurent
2010-10-01
2020-11-02
PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW WALAS
Prokurent
2010-10-01
2020-11-02
PROKURA SAMOISTNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓLNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM. PROKURENT DZIAŁA ZGODNIE Z UDZIELONĄ PROKURĄ.
ZBIGNIEW WALAS
PREZES ZARZĄDU
2004-07-28
2010-10-01
MARIAN KAZIMIERZ DROŃ
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-07-28
2010-10-01
JERZY LUDWIK TRZECIAK
PREZES ZARZĄDU
2010-10-01
2013-11-20
MAREK ŚWIĘCH
PREZES ZARZĄDU
2013-11-21
2019-01-02
2004-07-28
2012-11-06
WALAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2004-07-28
2009-04-01
INŻYNIERSKA, 72A, WROCŁAW, 53-230, WROCŁAW, POLSKA
2009-04-01
2010-10-01
SZWEDZKA, 5 A, BIELANY WROCŁAWSKIE, 55-040, KOBIERZYCE, POLSKA
2010-10-01
2011-09-12
STALOWA, 1, RYBNIK, 44-200, RYBNIK, POLSKA
2011-09-12
2012-01-16
DOMANIEWSKIEJ, 47, M.ST. WARSZAWA, 02-672, WARSZAWA, POLSKA
2012-11-06
2019-01-02
JAWORZYŃSKA, 261, LEGNICA, 59-220, LEGNICA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie