KRS 0000219709
REGON39107198800000
NazwaPROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaPROPARTNER
Data rejestracji 18 paź 2004 (20 lat temu) 18 paź 2004
Data usunięcia 24 lip 2007 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STAROMIEJSKA, 13, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 55000,00 PLN
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (20)
#221 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA #222 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA #223 REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI #526 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ #642 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH #671 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM #721 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #722 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA #723 USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH #724 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH #725 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO #726 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ #7412 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA #7413 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7414 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7415 DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW #743 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #744 REKLAMA #748 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA #9305 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANAIRENEUSZ JELEŃ
Wspólnik
2004-10-18
2006-02-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
JAN WIESŁAW ŁUKAWSKI
Wspólnik
2004-10-18
2006-02-22
10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)
DOMINIK ALEKSANDER ŁUKAWSKI
Wspólnik
2004-10-18
2007-07-24
35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.250 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
WALDEMAR AŁDAŚ
Wspólnik
2004-10-18
2006-02-22
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.250 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
WOJCIECH JAKUB SPYTEK
Wspólnik
2004-10-18
2006-02-22
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.250 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY DWIEŚCIE PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
DARIUSZ MAREK HYBEL
Wspólnik
2006-02-22
2007-07-24
40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)
PAWEŁ HENC
Wspólnik
2006-02-22
2007-07-24
25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.750 ZŁ (TRZYNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH)
PAWEŁ HENC
Likwidator
2006-12-07
2007-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU NAZYWANY "PREZESEM ZARZĄDU". JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI NIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCEJ 20.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
WOJCIECH JAKUB SPYTEK
PREZES ZARZĄDU
2004-10-18
2006-02-22
PAWEŁ HENC
PREZES ZARZĄDU
2006-02-22
2006-12-07
DARIUSZ MAREK HYBEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2006-02-22
PAWEŁ HENC
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-10-18
2006-02-22
2004-10-18
2006-12-07
PROPARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data ostatniej aktualizacji: 20 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie