KRS 0000447095
NIP7010365600
REGON14648841600000
NazwaEUROPEAN PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "W LIKWIDACJI"
Krótka nazwaEUROPEAN PERSONNEL SERVICES ""
Data rejestracji 10 sty 2013 (12 lat temu) 10 sty 2013
Data usunięcia 17 cze 2019 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres SZPITALNA, 4, OPOLE, 45-010, OPOLE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 6000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6920Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWEPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#649 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM #73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #77 WYNAJEM I DZIERŻAWA #78 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRACY #82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ #855 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWAWspólnik
2013-01-10
2013-04-30
120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.000,00 ZŁOTYCH
01205661700000
ROVALEX BEHEER B.V.
Wspólnik
2013-04-30
2014-08-07
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.400,00 ZŁ
EU CROSS BORDER CONCEPTS B.V.
Wspólnik
2014-08-07
2015-02-04
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00 ZŁ
WIECLAW HOLDING B.V.
Wspólnik
2014-08-07
2019-06-17
12 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 600,00 ZŁ
ROVALEX BEHEER B.V.
Wspólnik
2015-02-04
2019-06-17
108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.400,00 ZŁ
ANNA MARIA WIĘCŁAW
Prokurent
2013-04-30
2014-11-07
SAMOISTNA
ANNA MARIA WIĘCŁAW
Likwidator
2016-11-03
2017-08-22
MARIAN ZBIGNIEW TYMKÓW
Likwidator
2017-08-22
2019-06-17
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI
PIOTR ŁANGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2013-01-10
2013-04-30
ANNA MARIA WIĘCŁAW
PREZES ZARZĄDU
2014-11-07
2016-11-03
JAN WILLEM GAAL
PREZES ZARZĄDU
2013-04-30
2014-11-07
2013-01-10
2013-04-30
FERNO CONCEPT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-04-30
2014-02-27
EUROPEAN PAYROLL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2014-02-27
2016-11-03
EUROPEAN PERSONNEL SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-10
2013-04-30
NOWOGRODZKA, 31, WARSZAWA, 00-511, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie