KRS 0000446673
NIP6762461197
REGON12275797000000
NazwaSTALWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaSTALWIT
Data rejestracji 07 sty 2013 (12 lat temu) 07 sty 2013
Data usunięcia 02 lis 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres ŚWIĘTOJAŃSKA, 25, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#467 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA #96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA #47 PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU #45 BUDOWNICTWOKRZYSZTOF STANISŁAW FRANKOWSKI
Wspólnik
2013-01-07
2013-10-31
45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ
PIOTR JACEK RACHWAŁ
Wspólnik
2013-01-07
2013-05-17
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
RADOSŁAW TOMASZ OLE
Wspólnik
2013-05-17
2013-10-31
5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
LOGUINAR CORPORATION
Wspólnik
2013-10-31
2020-11-02
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
KRZYSZTOF STANISŁAW FRANKOWSKI
Likwidator
2015-03-02
2018-06-15
JAN WITCZAK
Likwidator
2015-03-02
2018-06-08
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
KRZYSZTOF STANISŁAW FRANKOWSKI
PREZES
2013-01-07
2014-04-02
KRZYSZTOF STANISŁAW FRANKOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2014-10-09
2015-03-02
2013-01-07
2013-05-17
METALNIK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-05-17
2015-03-02
STALWIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-01-07
2013-05-17
ŚW. KRZYŻA, 17, KRAKÓW, 31-023, KRAKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie