KRS 0000159548
NIP6652644985
REGON31159342700000
Nazwa"BITUM WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaBITUM WARSZAWA
Data rejestracji 25 kwi 2003 (21 lat temu) 25 kwi 2003
Data usunięcia 11 gru 2020 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres 19, BEZNATKA, 62-834, CEKÓW, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 150000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (1)
#4669Z HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCIPAWEŁ PIOTR WITCZAK
Wspólnik
2003-04-25
2006-11-23
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,00 ZŁ
DARIUSZ ROBERT GRZELCZYK
Wspólnik
2003-04-25
2005-01-03
26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 26.000,- ZŁ
MONIKA UGORNA
Wspólnik
2005-01-03
2005-10-27
32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 32.000,00 ZŁ
JAN WITCZAK
Wspólnik
2005-10-27
2006-11-23
39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 39.000,00 ZŁ
PRZEMYSŁAW PIOTR WITCZAK
Wspólnik
2006-11-23
2007-10-29
33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.000,00 ZŁ
HENRYKA WITCZAK
Wspólnik
2006-11-23
2008-10-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
SYLWIUSZ ADAM JAKUBOWSKI
Wspólnik
2007-10-29
2008-10-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
JAN WITCZAK
Wspólnik
2008-10-24
2011-01-20
71 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 71.000,00 ZŁ
JÓZEF WITCZAK
Wspólnik
2007-10-29
2008-10-24
50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ
WŁADIMIR ŁATYSZEW
Wspólnik
2008-10-24
2011-01-20
70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ
JAN WITCZAK
Likwidator
2017-12-05
2018-04-10
JAN WITCZAK
Kurator
2013-11-20
2017-07-24
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. JEDNAKŻE DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI POWODUJĄCYCH PO STRONIE SPÓŁKI POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000,00 (SŁOWNIE:STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
SYLWIUSZ ADAM JAKUBOWSKI
V-CE PREZES ZARZĄDU
2007-10-29
2008-10-24
JÓZEF WITCZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2007-10-29
2008-10-24
PAWEŁ JAN SURMIAK
PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2010-03-22
JAN WITCZAK
V-CE PREZES ZARZĄDU
2008-10-24
2011-01-20
WŁADIMIR ŁATYSZEW
V-CE PREZES ZARZADU
2008-10-24
2011-01-20
GRZEGORZ KAZIMIERZ CHOWAŃSKI
PREZES ZARZĄDU
2006-11-23
2008-10-24
PAWEŁ PIOTR WITCZAK
PREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2005-10-27
PAWEŁ PIOTR WITCZAK
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-10-27
2006-11-23
DARIUSZ ROBERT GRZELCZYK
WICEPREZES ZARZĄDU
2003-04-25
2005-01-03
MONIKA UGORNA
WICEPREZES ZARZĄDU
2005-01-03
2005-10-27
2003-04-25
2005-01-03
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALUPLEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2005-01-03
2008-10-24
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDREW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2008-10-24
2017-12-05
"BITUM WARSZAWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2003-04-25
2005-01-03
ŚWIĘTOJAŃSKA, 25, KONIN, 62-500, KONIN, POLSKA
2005-01-03
2008-03-27
25, FLORENTYNA, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
2008-03-27
2008-10-24
41A, KOLONIA SKARSZEWEK, 62-817, ŻELAZKÓW, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie