KRS 0000443603
NIP5252544972
REGON14647015500000
NazwaNRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaNRG
Data rejestracji 17 gru 2012 (12 lat temu) 17 gru 2012
Data usunięcia 17 mar 2023 17 mar 2023
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres STANIEWICKA, 14, WARSZAWA, 03-310, WARSZAWA, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2562Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#256 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH #261 PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA #271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #329 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #331 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4719Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACHADRIAN TADEUSZ ANTOSZ
Beneficjent
ZYGFRYD KOSIDOWSKI
Beneficjent
DANIEL MARIAN WADAS
reprezentant
PIOTR CZUBLUN
reprezentant
ROBERT JAN SACHER
Beneficjent
DANIEL MARIAN WADAS
Likwidator
2017-02-09
2023-03-17
ZYGFRYD KOSIDOWSKI
Wspólnik
2012-12-17
2023-03-17
30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁOTYCH
PIOTR CZUBLUN
Wspólnik
2012-12-17
2023-03-17
15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
Wspólnik
2015-03-12
2023-03-17
55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.750,00 ZŁOTYCH
24174306500000
ADRIAN TADEUSZ ANTOSZ
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MPL POWER ELEKTRO SP. Z O.O. (NIP: 6312457646), KTÓRA POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MPL ENERGY SP. Z O.O. (NIP: 6312620276), KTÓRA POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NRG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (NIP:5252544972)
ZYGFRYD KOSIDOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ROBERT JAN SACHER
Beneficjent
POSIADA 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MPL POWER ELEKTRO SP. Z O.O. (NIP: 6312457646), KTÓRA POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE MPL ENERGY SP. Z O.O. (NIP: 6312620276), KTÓRA POSIADA 55% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NRG SP. Z O.O. W LIKWIDACJI (NIP:5252544972)
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIAZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPOWAŻNI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE, 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM .
PAWEŁ JAN BRYCZYŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-12
2017-02-09
ZYGFRYD KOSIDOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2012-12-17
2015-03-12
ZYGFRYD KOSIDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-12
2016-11-29
MARCIN KRANC
CZŁONEK ZARZĄDU
2012-12-17
2013-06-25
TOMASZ NIEWIADOMSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2015-03-12
2017-02-09
PAWEŁ KAROL KOSTRZEWA
PREZES ZARZĄDU
2015-03-12
2017-02-09
2012-12-17
2017-02-09
NRG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-17
2013-06-25
WIŚLANA, 8, WARSZAWA, 00-317, WARSZAWA, POLSKA
2013-06-25
2014-10-28
PUŁAWSKA, 38, PIASECZNO, 05-500, PIASECZNO, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie