KRS 0000442995
NIP6482767386
REGON24312405300000
NazwaGÓRNIK ZABRZE HANDBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI
Krótka nazwaGÓRNIK ZABRZE HANDBALL
Data rejestracji 07 gru 2012 (12 lat temu) 07 gru 2012
Data usunięcia 18 paź 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres WOLNOŚCI, 406, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Wysokość kapitału zakładowego 2044000,00 PLN
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#9312Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4764Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4799Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI #7311Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #8551Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9319Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM #9604Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJBOGDAN WITOLD KMIECIK
Wspólnik
2012-12-07
2021-10-18
10.440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.044.000,00;-ZŁ
MIASTO ZABRZE
Wspólnik
2015-07-13
2021-10-18
10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000.000,00;-ZŁ
276255520
ANDRZEJ GRZEGORZ TWARDECKI
Likwidator
2017-08-09
2021-10-18
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY KONIECZNE JEST JEGO WSPÓŁDZIAŁANIE Z PREZESEM ZARZĄDU. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI NIE OBJĘTYCH PODZIAŁEM NA CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCE LUB NIE KWOTĘ 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM. CZŁONEK ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM CZŁONKIEM ZARZĄDU ALBO PROKURENTEM.
BOGDAN WITOLD KMIECIK
PREZES ZARZĄDU
2012-12-07
2017-08-09
FRANCISZEK MICHÓR
WICEPREZES ZARZĄDU
2013-11-29
2017-08-09
2012-12-07
2013-11-29
HANDBALL ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-11-29
2013-12-18
GÓRNIK ZABRZE HANDBALL ZABRZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2013-12-18
2017-08-09
GÓRNIK ZABRZE HANDBALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2012-12-07
2013-12-02
WOLNOŚCI, 68, ZABRZE, 41-800, ZABRZE, POLSKA
Kms 47/20
2020-12-21
2022-10-04
425.38 PLN
VII GC 507/17
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki Kancelaria Komornicza nr VIII w Zabrzu
2433-SEE.711.2282.2023.AO
2023-02-24
2023-02-28
169.46 PLN
2433-SEW.723.937.2017
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2282.2023.AO
2023-02-24
2023-02-28
120.52 PLN
2433-SW.522.176.2017
Urząd Skarbowy w Zabrzu
2433-SEE.711.2282.2023.AO
2023-02-24
2023-02-28
55.23 PLN
2433-SW.522.501.2017
Urząd Skarbowy w Zabrzu
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie