KRS 0000441523
NIP7962960706
REGON14640806700000
Nazwa"LESZCZYŃSKA-ARKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Krótka nazwaLESZCZYŃSKA-ARKADA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Data rejestracji 26 lis 2012 (12 lat temu) 26 lis 2012
Data usunięcia 07 wrz 2021 Invalid date
Forma prawnaSPÓŁKA KOMANDYTOWA
Adres KILIŃSKIEGO, 6, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status WYKREŚLENIE Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Dane podatkowe
NIP 7962960706
data rejestracji 12 gru 2012
Podstawy do usunięcia Art. 96 ust. 6-8
status Niezarejestrowany
Data usunięcia 07 wrz 2021
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓWPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #683 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE #8230Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH #4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCHJAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
Beneficjent
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Beneficjent
JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
reprezentant
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
reprezentant
JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
MIROSŁAW ADAM OCZKOWSKI
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
67005032900000
KRZYSZTOF MIZERA
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
ARKADIUSZ JERZY WZOREK
Wspólnik
2013-03-11
2019-09-17
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
14612551800000
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Wspólnik
2012-11-26
2021-09-07
JAROSŁAW RAFAŁ PUTERNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
MAREK JANUSZ PUTERNICKI
Beneficjent
wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz
brak
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ, OBECNIE JEST NIM ARKADA DEVELOPMENT SP. Z O.O., KTÓREJ ZARZĄD STANOWIĄ: MAREK PUTERNICKI - PREZES ZARZĄDU, KRZYSZTOF MIZERA - WICEPREZES ZARZĄDU, JAROSŁAW PUTERNICKI - WICEPREZES ZARZĄDU ORAZ MIROSŁAW OCZKOWSKI - WICEPREZES ZARZĄDU.( DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE)
Członek Organu Reprezentacji
2012-11-26
2021-09-07
14612551800000
2012-11-26
2014-09-30
PADEREWSKIEGO, 15, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie